EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, RENATO OLIVEIRA ROSA do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 665, de 11 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, AMARILDO DE SÁ SILVA do cargo em comissão de Subcoordenador Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 657, de 10 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, SANTIAGO DE SOUZA FIRMINO do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 419, de 22 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, JÚLIO DA SILVA SERPA do cargo em comissão de Coordenador Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 415, de 22 de março de 2024.
NOMEAR, com efeito nesta data, LUCAS DOS SANTOS LIMA para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Obras e Projetos, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 1.619, de 26 de janeiro de 2021, e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.
NOMEAR, com efeito nesta data, PATRICIA MORAES BURLAMAQUI DE FREITAS CHAVES para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Turismo, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 1.619, de 26 de janeiro de 2021, e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, LEANDRO DAS NEVES BEZERRA do cargo em comissão de Coordenador de Infraestrutura Educacional, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 375, de 15 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, MARCOS PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA do cargo em comissão de Supervisor I, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 463, de 26 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, CARLA CRISTINA DE SOUZA AMARAL do cargo em comissão de Coordenador Especial de Gabinete, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 312, de 7 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, PATRICK LOPES CARVALHO do cargo em comissão de Coordenador Especial de Contratos, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 250, de 27 de fevereiro de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ÂNGELO DIAS MATHIAS do cargo em comissão de Coordenador Especial de Gabinete, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 313, de 7 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS do cargo em comissão de Supervisor I Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 435, de 25 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, LUCAS ESTEVES BRITO DE SOUZA do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 565, de 4 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, HORRANA CARDOSO TORRES do cargo em comissão de Subgerente, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 687, de 12 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, GABRIELA DO NASCIMENTO QUINTANILHA do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 457, de 26 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, EDUARDO DE BRITO RAMOS do cargo em comissão de Gerente de Formação Desportiva, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 698, de 17 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, BLUNA PEREIRA DA COSTA do cargo em comissão de Supervisor I, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 412, de 21 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ANA BEATRIZ VIEIRA SIMAS do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 593, de 5 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ADRIANA MONTEIRO RIBEIRO do cargo em comissão de Supervisor II de Saúde, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 682, de 12 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ALLAN CRISTHOFER LOPES GRANDMAISON do cargo em comissão de Supervisor I, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 391, de 18 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ANA MARIA GOMES DA SILVA PEREIRA do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 647, de 9 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ANA CAROLINA DA SILVA MONTEIRO do cargo em comissão de Coordenador de Inclusão Social e Acessibilidade, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 617, de 8 de abril de 2024.
Agente: ANA CAROLINA DA SILVA MONTEIRO
Cargo: COORDENADOR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACESSIBILIDADE
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ANA LUIZA ESTEVES BRITO do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 614, de 8 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, HÁGATTA SANTOS MELO DE CAMPOS do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 437, de 26 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ROGÉRIO DA SILVA DO AMARAL do cargo em comissão de Supervisor I, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 653, de 9 de abril de 2024.
NOMEAR, com efeito nesta data, CRISTIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Procurador-Geral do Município, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 1.619, de 26 de janeiro de 2021 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.
NOMEAR, com efeito nesta data, ALINE ASSIS DA FONSECA DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de Coordenador da Lei de Acesso à Informação e Ouvidoria, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 1619, de 26 de janeiro de 2021 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.
Agente: ALINE ASSIS DA FONSECA DOS SANTOS
Cargo: COORDENADOR DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E OUVIDORIA
EXONERAR, a pedido, com efeito desde 18 de abril de 2024, MAYCON SIQUEIRA DE SOUZA do cargo em comissão de Secretário Municipal de Turismo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 247, de 27 de fevereiro de 2024.
NOMEAR, com efeito nesta data, EVANILDO CARDOSO NASCIMENTO para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal do Ambiente e Urbanismo, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 1.619, de 26 de janeiro de 2021, e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.
NOMEAR, com efeito nesta data, BRUNA CHIAZZA STORNI para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 1.619, de 26 de janeiro de 2021, e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.
Agente: BRUNA CHIAZZA STORNI
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA