EXONERAR, com desde 18 de abril de 2024, DILSON IGNÁCIO DA COSTA do cargo em comissão de Gerente de Ouvidoria, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 357, de 13 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ANA LÚCIA AMORIM DE SOUZA do cargo em comissão de Gerente de Vigilância Sanitária, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 1.164, de 6 de julho de 2021.
TORNAR SEM EFEITO, desde 18 de abril de 2024, a Portaria nº 814, de 24 de abril de 2024, veiculada no Diário Oficial nº 333, de 24/4/2024, que exonerou LUIZ FERNANDO DA SILVA COSTA CAMPOS para exercer o cargo em comissão de Coordenador Especial de Licitações e Contratos.
Agente: LUIZ FERNANDO DA SILVA COSTA CAMPOS
Cargo: COORDENADOR ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TORNAR SEM EFEITO, desde 18 de abril de 2024, a Portaria nº 801, de 24 de abril de 2024, veiculada no Diário Oficial nº 333, de 24/4/2024, que exonerou MARIANA DONATO DE MORAES para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Infraestrutura Educacional.
TORNAR SEM EFEITO, desde 18 de abril de 2024, a Portaria nº 800, de 24 de abril de 2024, veiculada no Diário Oficial nº 333, de 24/4/2024, que exonerou MANOELA DA SILVA DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Matrículas e Estatísticas Educacionais.
Agente: MANOELA DA SILVA DOS SANTOS
Cargo: COORDENADOR DE MATRÍCULAS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a servidora MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES, cargo AGENTE FISCAL DE URBANISMO, estatutária, matrícula nº 1604, pelo período de 01/04/2024 a 29/06/2024.
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a servidora HELENICE PEREIRA DA CONCEIÇÃO, cargo PROFESSOR IIA6.2 MATEMÁTICA, estatutária, matrícula nº 13955, pelo período de 25/03/2024 a 22/06/2024.
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao servidor ROBERTO CAMPOLINA MARQUES, cargo ARQUITETO 40H, estatutário, matrícula nº 1427, pelo período de 03/03/2024 a 31/05/2024.
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a servidora MARGARETH GUIMARAES, cargo AGENTE FISCAL SANITARIA, estatutária, matrícula nº 3611, pelo período de 08/04/2024 a 06/07/2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, IVAN CARLOS CARVALHO DE ANDRADE do cargo em comissão de Supervisor II Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 508, de 27 de janeiro de 2021.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, BRUNO WALLACE GONÇALVES DE SOUZA do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 692, de 15 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, LORRANE DA PAZ do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 685, de 12 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ELIANA RODRIGUES MOTA do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 668, de 11 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, GUILHERME NASCIMENTO GONÇALVES DOS SANTOS do cargo em comissão de Supervisor I, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 633, de 8 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ALBERES FERREIRA DA SILVA do cargo em comissão de Supervisor I Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 540, de 2 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, LEANDRO DA SILVA RIBEIRO do cargo em comissão de Supervisor I Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 539, de 2 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, GEANO GONÇALVES CUSTÓDIO do cargo em comissão de Supervisor I Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 455, de 26 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, JULIANA PEIXOTO COSENZA do cargo em comissão de Supervisor I Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 423, de 22 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, BÁRBARA VITÓRIA DA SILVA do cargo em comissão de Supervisor I, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 616, de 8 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ÁUREA CASSINI ALVES do cargo em comissão de Supervisor I de Transporte, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 372 de 15 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, JORGE VARGAS DUTRA do cargo em comissão de Subgerente Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 371 de 23 de março de 2022.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, CRISTIANE PEREIRA MELO do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 669 de 11 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, LUIZ FERNANDO ORGE DRUMOND do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 543 de 2 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, BRUNO XIMENES DE AGUIAR do cargo em comissão de Gerente de Orçamento, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 321 de 27 de janeiro de 2021.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, LEANDRO PEREIRA CHAGAS do cargo em comissão de Subcoordenador Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 631 de 8 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, RONALD FERREIRA PANTOJA do cargo em comissão de Coordenador de Comunicação, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 429 de 11 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, JOSIMAR SILVA NASCIMENTO do cargo em comissão de Coordenador Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 401 de 20 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, MARCOS ALVES D OLIVEIRA do cargo em comissão de Coordenador Especial, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 691 de 15 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, EDUARDO PEREIRA DE BARROS do cargo em comissão de Coordenador Especial, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 504 de 27 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, TÚLIO VARGAS DUTRA do cargo em comissão de Supervisor II de Trânsito e Inteligência, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 34 de 6 de janeiro de 2022.