EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, FERNANDA SOUZA SERAPIÃO do cargo em comissão de Coordenador Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 178, de 20 de fevereiro de 2024
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, CAMILLA ROCHA RODRIGUES do cargo em comissão de Coordenador Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 160, de 16 de fevereiro de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, JOSÉ RAIMUNDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS do cargo em comissão Coordenador da Atenção Especializada, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 192, de 20 de fevereiro de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, JÉSSICA PINTO DA COSTA do cargo em comissão de Supervisor I Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 663, de 11 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ALINE GUEDES DA SILVA do cargo em comissão de Supervisor I de Saúde, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 641, de 11 de março de 2021.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ANDRÉA LAUREANO MOREIRA do cargo em comissão de Supervisor I de Saúde, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 643, de 11 de março de 2021.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ANA CRISTINA DA SILVA CUNHA do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 1.207, de 16 de julho de 2021.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, GILDA SANTOS DA SILVA do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 615, de 8 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, LUIZ MARCELO AMORIM TRINDADE do cargo em comissão de Assistente Jurídico, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 399, de 20 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, PEARLE TAÍS MONTEIRO BEZERRA do cargo em comissão de Supervisor I Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 681, de 12 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, LEONARDO MARTINS DE FARIA do cargo em comissão de Supervisor I, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 451, de 27 de janeiro de 2021.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, JEOVAHNA QUINTANILHA LUIZ FERREIRA do cargo em comissão de Supervisor I de Saúde, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 648, de 28 de setembro de 2023.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, KATLEEN VITÓRIA RAMOS APLITO do cargo em comissão de Supervisor I de Saúde, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 408, de 21 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, JOSÉ VICTOR MUNIZ LUIZ do cargo em comissão de Supervisor I de Saúde, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 1.490, de 7 de dezembro de 2021.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, RODOLFO DIAS CORREA do cargo em comissão de Supervisor I do Corpo Clínico da Policlínica Municipal, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 171, de 19 de fevereiro de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, SIDNEY TUCCI MIRANDA do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 533, de 1º de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ARIADNE GOMES DA COSTA MAGALHÃES do cargo em comissão de Supervisor I de Saúde, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 802, de 15 de março de 2021.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, WANDERLEY MADUREIRA GUERREIRO do cargo em comissão de Supervisor I de Finanças de Saúde - na Saúde, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 1.045, de 24 de maio de 2021.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, PAULA RODY PEREIRA do cargo em comissão de Supervisor I de Saúde, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 327, de 8 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, DENISE MARINHO PINTO do cargo em comissão de Supervisor I de Saúde do Trabalhador, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 288, de 1º de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, MARIA EDUARDA MARTINS BONAVITA do cargo em comissão de Supervisor II, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 655, de 9 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, MARIAELISA DA SILVA COSTA do cargo em comissão de Subgerente de Controle de Frota, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 358, de 13 de março de 2024.
TORNAR SEM EFEITO, desde 18 de abril de 2024, a Portaria nº 802, de 24 de abril de 2024, veiculada no Diário Oficial nº 333, de 24/4/2024, que exonerou VALCIMAR DA COSTA RAMOS para exercer o cargo em comissão de Gerente de Projetos Pedagógicos.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, ADRIANO DE OLIVEIRA do cargo em comissão de Gerente do Turismo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 381, de 23 de março de 2023.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA do cargo em comissão de Gerente de Eventos, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 299, de 4 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, LEANDRO GONÇALVES DE ALMEIDA do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 683, de 12 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, BEATRIZ DA SILVA DE AZEVEDO do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 342, de 12 de março de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, EDUARDA MARIA DA SILVA do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 504, de 29 de maio de 2023.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, JÉSSICA SCARLLAT MIRANDA DE MORAES DOI do cargo em comissão de Gerente Administrativo, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 642, de 9 de abril de 2024.
EXONERAR, com efeito desde 18 de abril de 2024, CLÁUDIA VALÉRIA SOUZA DA SILVA do cargo em comissão de Gerente de Controle de Zoonoses, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 856, de 6 de abril de 2021.